Meie indeks | Pealkiri | Nende indeks | Kuupäev | Vastatud | Kellelt | Kellele | |
16-1.3/488 | Rahvakohtunike valimised Ida-Viru Maakohtus | 2003-07-01 | kohtu esimees Viljo Junolainen Ida-Viru Maakohus | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
5.1-1.4/487 | Villaveski A-108 talumaa tagastamise protseduuri tähtaja pikendamise taotlus | 2003-07-01 | Mare Torn Tallinn 12111 Väina tee 35 | Ahto Kaasik Aseri Vallavalitsus | |||
9-3.2/486 | Aseri sadama tee | 2003-07-01 | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | minister hr Meelis Atonen Tallinn Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium | |||
9-4.1/485 | 2004.a jäätmekäituse ja veekaitse programmide projektid | 2003-06-30 | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Tallinn Rävala pst 8 | |||
21.3-4/484 | Garantiikiri projektile "Rannu puuduva kanalisatsiooni väljaehitus" | 2003-06-30 | vallavanem Bruno Uustal, pearaamatupidja Vilma Kornilova Aseri Vallavalitsus | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Tallinn Rävala pst 8 | |||
21.3-4/483 | Garantiikiri projektile "Aseri aleviku Oja tänava kanalisatsioonitrassi projekteerimine" | 2003-06-30 | vallavanem Bruno Uustal, pearaamatupidaja Vilma Kornilova Aseri Vallavalitsus | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Tallinn Rävala pst 8 | |||
21.3-4/482 | Garantiikiri projektile "Endise omavolilise asustuse jääkreostuse likvideerimine" | 2003-06-30 | vallavanem Bruno Uustal, pearaamatupidaja Vilma Kornilova Aseri Vallavalitsus | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Tallinn Rävala pst 8 | |||
13-3.4/481 | Projekt | 27.06.2003 nr 4.1-10/2064 | 2003-06-30 | 2003-09-15 | asemaavanem Agu Värimäe Ida-Viru Maavalitsus | Aseri Vallavalitsus Aseri Kesktänav 5 | |
21.3-9/480 | Taotlus langenud metsavendade mälestusmärgi väljaehitamiseks Virunurmes | 25.06.2003 nr 7.1-6/532 | 2003-06-30 | pealik Toomas Ilves Kohtla-Järve Kaitseliit Alutaguse malev | volikogu esimees Riho Kutsar Aseri Vallavavolikogu | ||
12-1.6/479 | Täiendavate toimetulekutoetuse vahendite taotlemine | 2003-06-27 | vallavanem Bruno Uustal, pearaamatupidaja Vilma Kornilova Aseri vallavalitsus | Sotsiaalosakond Jõhvi Ida-Viru Maavalitsus | |||
13-2.3/478 | Avaldus Rakvere Reaalkooli asumiseks | 2003-06-26 | Nadja Vagulina Aseri Kooli 8-46 | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
7-1.5/477 | Küla elanike avaldus kavandatava lennuvälja detailplaneeringu kohta | 2003-06-26 | vastamata | Aseri Aruküla elanikud Aseri | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | ||
13-3.4/476 | Integratsiooniprojekt MINU RIIK | 17.06.2003 | 2003-06-25 | Riigikogu spiiker Ene Ergma, projekti Minu Riik töörühma juht Toivo Keva Tallinn Riigikogu | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | ||
13-3.4/475 | A.Tõnissoni monument | 2003-06-25 | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | Hr Rein Aidma Tallinn Riigikogu | |||
17-4.2/474 | Aleksandra Vinsi avalduse asjus | 2003-06-25 | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | AÜ Aseri Sõprus Juhatusele Aseri, | |||
9-4.1/473 | Keskkonnaministeeriumi valitsetava kinnistu asjus (Kalvi tee 12 asuv "Kitseküla" | nr 6-4/3290 | 2003-06-25 | 2003-07-21 | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | Keskkonnaministeerium-Rutt Albi Tallinn Toompuiestee 24 | |
8-1.1/472 | Hommikuse bussiliini Aseri-Jõhvi taastamiseks. | 2003-06-20 | 2003-08-15 | Küün Tiiu Aseri Kooli 3-27 | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | ||
19-3.1/471 | IVOL ühisüritused 2003 | 2003-06-19 | Ida-Viru Omavalitsuste Liit Jõhvi | pearaamatupidaja Vilma Kornilova Aseri Vallavalitsus | |||
13-3.4/470 | Vallapäevade aruanne | 2003-06-19 | juhataja Hille Jääger Aseri Rahvamaja, | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
13-3.4/469 | Vastus kirjale 27.05.2003 nr 13-3.4/408 | 2003-06-19 | Kaire Kutsar Aseri Spordihoone, juhataja | vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
13-3.4/468 | Vastus kirjale 27.05.2003 nr 13-3.4/408 | 2003-06-19 | muusikakooli direktor Silvi-Niina Varinurm Aseri Muusikakool | Vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
21.1-6.1/467 | Majanduslike huvide deklaratsioonide aruanne | 2003-06-19 | Riho Kutsar - vallavolikogu esimees Aseri Vallavolikogu | Riigikogu Erikomisjon Korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks Tallinn Lossi plats 1A | |||
5.1-1.4/466 | Järelpärimine Theodor Villmanile kuulunud maaüksuse kohta | 2003-06-19 | Anne Stelmah Tallinn 11712, V Liin 11-4 | Vallavanem Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
13-3.4/465 | Reservfondist toetuse taotlemine | 2003-06-18 | 2003-07-01 | Selma Vasar Aseri pensionäride nõukogu | vallavanem Bruno Uustal Aseri vallavalitsus | ||
9-3.2/464 | HINNAPAKKUMINE | 2003-06-18 | Juhatuse esimees Kaupo Tihvan ERRALTV Toru-ja Rauatööd | Vallavanem Aseri Vallavalitsus | |||
21.3-10/463 | Alaealiste komisjoni otsuse koopia Tiina Kauleni kohta | 7.1-5/1953 | 2003-06-17 | Jane Koppel Ida-Viru Maavalitsus alaealiste komisjon | Liivi Vares Aseri Vallavalitsus | ||
21.1-7/462 | Puhkuseavaldus 25.06.2003 | 2003-06-17 | Silvi-Niina Varinurm Aseri Muusikakool | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
13-3.4/461 | Vastus kirjale nr 13-3.4/408 | 2003-06-17 | Eha Polluks Aseri Lasteaed | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |||
13-2.3/460 | Taotlus kooli eelarve suurendamiseks 33 tunni tasustamiseks | 234 | 2003-06-17 | Riho Kutsar Aseri Keskkool | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | ||
9-4.1/459 | 2004.aasta keskkonnaprogrammid | nr 1-9/675 | 2003-06-16 | Keskkonnaministeerium Keskkonnaminister | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | ||
9-4.1/458 | Pakkumine jäätmete kokkukorjamiseks ja likvideerimiseks | 2003-06-16 | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | Janis Lorenz AS Epler & Lorenz ; Ravila 75, 51014 Tartu | |||
9-4.1/457 | Ettepanek jäätmete kokkukorjamiseks ja likvideerimiseks | 2003-06-16 | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | Kuido Kool AS MASP; Laki 25, 12915 Tallinn | |||
9-2.1/456 | Rannu 7 elanike avalduse edastamine | 2003-06-16 | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | Viktor Lonski OÜ Aseri Kommunaal | |||
6.1-15/455 | Info õppesõitude kohta ning arve. | 2003-06-13 | 2003-06-13 | Ingrid Spitz Jõhvi Keskraamatukogu; Rakvere 13a, 41533 | raamatupidamine Aseri Vallavalitsus | ||
9-4.1/454 | Maavara kaevandamise loa taotlus | 32-9-1/2035 | 2003-06-13 | 2003-07-02 | Tiiu Sizova Ida-Virumaa Keskkonnateenistus | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |
1-4.5/453 | Aseri Rahvamaja arengukava lisa | 2003-06-13 | 2003-06-13 | Hille Jääger Aseri Rahvamaja | arengukomisjon Aseri Vallavolikogu | ||
1-4.5/452 | Aseri Spordihoone arengukava lisa | 2003-06-13 | 2003-06-13 | Kaire Kutsar Aseri Spordihoone | arengukomisjon Aseri Vallavolikogu | ||
1-4.5/451 | Muusikakooli arengusuunad aastateks 2003-2008 | 2003-06-13 | 2003-06-13 | direktor Aseri Muusikakool | arengukomisjon Aseri Vallavolikogu | ||
16-1.3/450 | Avalduste edastamine | 2003-06-13 | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | Kiviõli Politseijaoskond Keskpuiestee 37a 43124 Kiviõli | |||
9-2.1/449 | Avaldus | 2003-06-12 | vastamata | Rannu maja nr 7 elanikud Rannu küla Aseri vald | abivallavanem Ivo Korjus Aseri Vallavalitsus | ||
14-1.1/448 | Eesti Seltside Päev 11.06. kell 10 | 60 | 2003-06-12 | 2003-06-13 | Ene-Eha Urbala Vaivara Huvikeskus | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | |
8-2.3/447 | Liiklusmärkide paigaldamine | 2003-06-12 | Bruno Uustal Aseri Vallavalitsus | Vassili Kotov AS Foor ; Malmi 4 41537 Jõhvi | |||
12-4.7.1/446 | Juulikuu eakate sünnipäevalaste õnnitlus. | 2003-06-12 | Liivi Vares Aseri Vallavalitsus | Eesti Raadio Õnnesoovid Gonsiori 21, 15020 Tallinn | |||
21.1-7/445 | Seletus arengukava kohta. | 2003-06-11 | Eha Polluks Aseri Lasteaed | arengukomisjon Aseri Vallavolikogu | |||
13-3.4/444 | Spordihoone arengukava lisa. | 2003-06-11 | 2003-06-11 | Kaire Kutsar Aseri Spordihoone | vallavanem Aseri Vallavalitsus | ||
16-1.3/443 | Andmete vajamine Maie ja Valeri Korpuse kohta. | 2-140/03 11381 | 2003-06-11 | 2003-06-13 | Helgi Vinni - kohtunik Ida-Viru Maakohus | Liivi Vares - sotsiaalnõunik Aseri Vallavalitsus | |
13-2.3/442 | Rahataotlus. | 2003-06-09 | Silvi-Niina Varinurm Aseri Muusikakool | eelarvekomisjon Aseri Vallavolikogu | |||
5.1-1.4/441 | Avaldus Abavainu katastriüksuse kandmiseks kinnistusraamatusse. | 2003-06-09 | vallavanem Aseri Vallavalitsus | Ida-Viru Kinnistusamet | |||
5.1-1.4/440 | Avaldus Abaja katastriüksuse kandmiseks kinnistusraamatusse | 2003-06-09 | vallavanem Aseri Vallavalitsus | Ida-Viru Kinnistusamet | |||
5.1-1.4/439 | Avaldus Sepa-Uuetoa katastriüksuse kinnistusraamatusse kandmiseks | 2003-06-09 | vallavanem Aseri Vallavalitsus | Ida-Viru Kinnistusamet |